2010-05-31: Nicht mehr Geschäftsführerin: Böhm, Angela, Kelkheim, *18.03.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schindler, Anne, Pfungstadt, *21.01.1970.
2010-07-19: Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schindler, Anna, Pfungstadt, *21.01.1970.
2011-11-14: Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Geschäftsführung - Vertretung) und 6 (Beschlüsse der Gesellschafter, Gesellschafterversammlung) beschlossen. Personenbezogene Daten ergänzt, nun: Geschäftsführer: Freiherr von Gleichen, Christoph, Frankfurt am Main, *03.03.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-02: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 6 (Beschlüsse der Gesellschafter, Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2012-01-02: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 6 (Beschlüsse der Gesellschafter, Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2012-05-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Herbert, Lidia, Steinheim/Hanau, *28.10.1955.
2015-12-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Neubert, Silke, Oberursel , *22.06.1965.
2018-12-05: Geändert, nun: Geschäftsführer: Odinius, Marc, Frankfurt am Main, *28.12.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Freiherr von Gleichen, Christoph, Frankfurt am Main, *03.03.1956.
2019-06-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hebert, Kaspar Hermann, Hainburg, *02.09.1960. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Neubert, Silke, Oberursel , *22.06.1965.
2020-02-05: Mit der MAO Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main als herrschendem Unternehmen ist am 16.12.2019 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.