2007-08-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Schultheiß, Kristina, Hessisch Oldendorf, *20.12.1974. Bestellt als Geschäftsführer: Schultheiß, Cliff, Hessisch Oldendorf, *24.07.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-28: Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Hameln beschlossen. Hameln. Neue Geschäftsanschrift: Hermannstr. 1, 31785 Hameln. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Schultheiß, Cliff, Hameln, *24.07.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-27: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.