2014-04-16: Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführer: Dauphin, Friedrich W., Offenhausen, *04.07.1938, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführerin: Dauphin, Elke, geb. Caplick, Offenhausen, *16.08.1942, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführer: Ilgenstein, Uwe, Pößneck, *02.10.1959, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Wiese, Jeanette, Könitz. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schad, Dieter, Pößneck, *17.11.1967.