2016-10-28: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Kallup, Bernhard E., Weilheim, *22.04.1955. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Neubauer, Bernd, Nürnberg, *17.02.1957.
2017-03-16: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dauphin, Antje, Offenhausen, *27.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dauphin, Elke, geb. Caplick, Offenhausen, *16.08.1942.
2017-05-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Beeckmans, Paul, Edegem / Belgien, *25.02.1954.
2018-03-08: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2018 hat die Satzung neu gefasst.