2008-01-16: Prokura: Änderung zu Nr. 1:; Krabbe, Sandra, geb. Geffe, *29.01.1974, Neumünster; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2009-12-30: Name der Firma: Davimed GmbH Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2009 ist die Firma geändert und hierzu § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages geändert worden..
2011-09-05: Geschäftsanschrift: Bahnhofstr. 1-3, 23795 Bad Segeberg. Nicht mehr Prokurist: 1. Krabbe, Sandra, geb. Geffe..
2015-02-23: Kapital: 102.259 EUR. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2015 ist das Stammkapital auf EUR umgestellt, sodann auf 102.259 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefast und insbesondere geändert in § 3 (Stammkapital).
2015-06-18: Geschäftsführer: Stieper, Felix, *04.09.1988, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Prokurist: Stieper, Felix.
2015-07-15: Änderung Geschäftsführer: Stieper, Felix; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2016-02-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Stieper, Thomas. Einzelprokura: Stieper, Thomas, *22.08.1960, Bad Segeberg.
2016-09-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Stieper, Felix. Geschäftsführer: Stieper, Thomas, *22.08.1960, Bad Segeberg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Prokurist: Hellmayr, Franz. Einzelprokura: Stieper, Felix, *04.09.1988, Lübeck.
2018-01-22: Geschäftsführer: Bischkopf, Jens, *10.08.1956, Elmenhorst; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten. Nicht mehr Prokurist: Stieper, Felix.
2021-01-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Thomsen, Michaela, geb. Soltau und Bischkopf, Jens. Prokura: Schramm, Laura, *01.08.1994, Fahrenkrug; gemeinsam mit einem Geschäftsführer.