2007-05-04: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.03.2007. Gegenstand: Handel mit Textilien aller Art. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Kalayci, Tunay, Schwerte, *15.01.1965, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-14: Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 975.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR beschlossen. Weiterhin wurde die Änderung in § 5 (Stammeinlagen) beschlossen.
2020-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Kalayci, Tunay, Schwerte, *15.01.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Yaprak, Suat, Schwerte, *01.03.1965.