2018-02-26: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Liquidator: Domlija, Gojko, Nürnberg, *06.05.1954; Domlija, Daniel, Nürnberg, *27.11.1978. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2020-01-16: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.