2008-03-14: Einzelprokura: Dr. Michels-Rautenstrauß, Karin, Nürnberg, *01.04.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Adam, Herbert, Fürth, *19.02.1977.
2011-10-07: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Michels-Rautenstrauß, Karin, Nürnberg, *01.04.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Michels-Rautenstrauß, Karin, Nürnberg, *01.04.1966.
2012-01-05: Bestellt: Geschäftsführer: Kluge, Peter, Nürnberg, *16.07.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer. Prokura erloschen: Kluge, Peter, Nürnberg, *16.07.1967.
2014-01-17: Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2013 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 870,81 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 6 Abs. 1 (Versammlungsbeschlüsse), 9, 11 und 13 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 52.000,00 EUR.
2015-06-04: Berichtigung von Amts wegen: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Peter, Kluge, Nürnberg, *16.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Michels, Hartwig, Maschinenbauingenieur, Nürnberg. Geschäftsführer: Peter, Kluge, Nürnberg, *16.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-10: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Michels-Rautenstrauß, Karin, Nürnberg, *01.04.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.