2012-10-29: Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Rudersberg. Neue Geschäftsanschrift: In der Vorstadt 38, 73635 Rudersberg.
2015-01-13: Änderung der Geschäftsanschrift: Kelterstraße 27/1, 73635 Rudersberg. Nicht mehr Geschäftsführer: Dechet, Rüdiger, Schorndorf, *08.10.1971.
2020-12-07: Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und die Einfügung eines neuen § 11a (Vorkaufsrecht) beschlossen.
2021-02-02: Bestellt als Geschäftsführer: Weisser, Daniela, geb. Strauß, Rudersberg, *28.10.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Weisser, Stefan, Rudersberg, *30.12.1974.