2010-01-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.09.2008. Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Ludwigshafen (Ludwigshafen HRB 61288) nach Bammental verlegt. Firma bisher "SAPITER GmbH"; nun: Geschäftsanschrift: Ringstraße 43, 69245 Bammental. Gegenstand: Softwareentwicklung, Softwarevertrieb sowie betriebswirtschaftliche Beratung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Schmalenberg, Klaus Dieter, Heidelberg, *02.12.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Morlock, Marion, geb. Weber, Ludwigshafen, *19.07.1964.
2010-09-24: Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) udn § 8 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 35.714,00 EUR erhöht.
2015-07-16: Bestellt als Geschäftsführer: Scott, Bruce, Auckland / Neuseeland, *23.08.1940, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmalenberg, Klaus Dieter, Heidelberg, *02.12.1956.
2022-04-22: Bestellt als Geschäftsführer: Wefers, Susanne, Heidelberg, *07.10.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Scott, Bruce, Auckland / Neuseeland, *23.08.1940.