2012-02-06: 200.000,00 DEM. Bestellt als Geschäftsführer: Endris, Sven, Oberfell, *30.12.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Endris, Sven, Oberfell, *30.12.1975.
2015-05-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Endris, Ewald, Oberfell. Bestellt als Geschäftsführer: Girnstein, Alfred, Bürdenbach, *18.04.1961; Schmidt, Andreas, Mülheim-Kärlich, *09.11.1961, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Alt, Lothar, Halsenbach, *24.06.1961. Prokura erloschen: Girnstein, Alfred, Bürdenbach, *18.04.1961; Schmidt, Andreas, Mülheim-Kärlich, *09.11.1961.
2016-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 , die Hinzufügung von § 6 (Zusammensetzung des Beirates), § 7 (Aufgaben, Rechte und Pflichten des Beirates) und § 8 (Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte, innere Ordnung des Beirats) sowie eine Änderung in § 9 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2016-01-18: Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Koblenz eingereicht.
2019-05-20: Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 , § 7 (Beratender Beirat), § 8 (Aufgaben und Rechte des Beirats), § 8 a (Innere Ordnung des Beirats) und § 8 b (Vergütung der Beiratsmitglieder) beschlossen.
2020-02-11: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2020-02-11: Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Koblenz eingereicht.
2020-10-22: Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2020 hat die Streichung von § 7 , § 8 (Aufgaben, Rechte und Pflichten des Beirates) und § 9 (Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte, innere Ordnung) des Gesellschaftsvertrages sowie die Neunummerierung der nachfolgenden Paragraphen beschlossen.
2021-02-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Girnstein, Alfred, Bürdenbach, *18.04.1961; Schmidt, Andreas, Mülheim-Kärlich, *09.11.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Endris-Schneider, Tanja, Oberfell, *09.11.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-24: Bestellt als Geschäftsführer: Fuhrmann, Lutz, Leipzig, *09.02.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-18: Bestellt als Geschäftsführer: Bauer, Mario, Oberfell, *19.07.1983, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Fuhrmann, Lutz, Leipzig, *09.02.1963.
2022-04-08: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Bauer, Mario, Oberfell, *19.07.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Jobelius, Jochen, Bruttig-Fankel II, *29.11.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.