2006-09-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Dedic, Jasmin, Wuppertal, *22.02.1971; und Dikic, Radoslav, Wuppertal, *02.01.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Canevi, Ali Baran, Wuppertal, *06.01.1969; und Topic, Damir, Wuppertal, *11.03.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.