2006-04-27: Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2006 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 8.870,81 auf EUR 60.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu ändern. Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Ziffer 1 (Wettbewerbsverbot) und § 11 Ziffer 8 (Abtretung von Geschäftsanteilen). beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schaab, Norbert, Köln, *24.09.1968; Simon, Norbert, Köln, *24.09.1958.
2009-07-16: Geschäftsanschrift: Rösrather Straße 759, 51107 Köln. Die Zweigniederlassung in Köln ist aufgehoben: DELTAX Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, 51149 Köln. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Thorsten Ulrich, Köln, *02.12.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Klusmeier, Stefan, Köln, *03.05.1967.
2011-12-13: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Reutershan, Simon, Pulheim, *27.04.1977.
2012-01-02: Geschäftsführer: Dr. Reutershan, Simon, Pulheim, *27.04.1977, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2017-07-10: Bestellt als Geschäftsführer: Somm, Carsten, Köln, *06.09.1975, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2019-01-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Blume, Jochen, Bergisch Gladbach, *18.03.1958.
2020-10-20: Bestellt als Geschäftsführer: Sieverding, Andreas Josef, Köln, *24.10.1982, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.