2017-04-01: Personendaten von Amts wegen ergänzt: Geschäftsführer: Demmel, Andreas, Bad Aibling, *04.12.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Demmel, Irmgard, Bad Aibling. Einzelprokura: Demmel, Bettina, Bad Aibling, *22.03.1976.
2019-07-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Demmel, Andreas, Bad Aibling, *04.12.1969. Bestellt: Geschäftsführer: Graf, Benjamin, Grafing, *28.02.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Demmel, Bettina, Bad Aibling, *22.03.1976.
2019-10-11: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Graf, Michael, München, *14.09.1958.
2021-11-09: Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2021 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 34,60 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb eines Unternehmens für Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik mit allen hierzu gehörenden Nebentätigkeiten. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Graf, Benjamin, Bad Aibling, *28.02.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.