2016-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2015 hat die Satzung neu gefasst. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Maier, Gerhard, Kempten , *29.11.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Hartmann, Marc, Wiggensbach, *19.03.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Kleinert, Mario, Altusried, *12.05.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.