2015-01-08: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Liquidator: Bauer, Norbert, Passau, *05.12.1957; Beinbauer, Gudrun, Büchlberg, *15.12.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2016-01-14: Die Liquidation ist beendet. Die Firma der Gesellschaft ist erloschen.