2012-01-20: Die Gesellschafterversammlung vom 06.01.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma, Sitz), 3 (Stammkapital), 12 (Verfügung über Geschäftsanteile), 14 (Einziehung von Geschäftsanteilen, Ausschluß eines Gesellschafters), 16 (Bewertung, Auseinandersetzung), 17 (Abfindung), 20 (Allgemeine Vorschriften) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Dentallabor Horras. Bestellt als Geschäftsführer: Horras, Sven Nikolaus, Tholey, *28.05.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Heinz, Sender, Wadern, *13.05.1927. Geschäftsanschrift: Im Flürchen 20, 66687 Wadern.
2012-01-27: Dentallabor Horras GmbH.
2020-12-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Horras, Sven Nikolaus, Tholey, *28.05.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Hautz-Horras, Mariana, Tholey, *22.04.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Horras, Bernd, Tholey, *20.07.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.