2019-02-08: Bestellt als Geschäftsführer: Kretschmer, Kai Georg, Hannover, *15.03.1988; Kretschmer, Tina, Hannover, *24.08.1989, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Kretschmer, Wolfgang, Hannover, *11.03.1955.