2008-01-02: Bestellt als Geschäftsführer: Munk, Tobias, Stuttgart, *26.07.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Krasilnikow, Maxim, Stuttgart, *01.12.1973.
2021-02-11: Neue Geschäftsanschrift: Bismarckplatz 1, 70197 Stuttgart.