2011-03-07: Berichtigung der Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 22-24, 72160 Horb am Neckar. Nicht mehr Geschäftsführer: Köninger, Helmut, Industriekaufmann, Horb-Bildechingen.
2020-02-13: Bestellt als Geschäftsführer: Oppel, Benedikt Florian Helmut, München, *10.10.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Oppel, Reinhard, Kaufmann, Buchendorf; Schwörer, Jürgen, Gaggenau, *22.07.1954.