2006-06-19: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Lehner, Albert, Treuchtlingen, *08.06.1948. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Lehner Verwaltungs GmbH, Treuchtlingen (AG Ansbach HRB 4145), mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Rechtsformzusatz ist geändert. Neue Firma: Der Lehner-Bäck GmbH & Co. KG.
2010-01-21: Firma geändert, nun: Der Lehner-Bäck KG. Geschäftsanschrift: Schwarzfeldstraße 44, 91757 Treuchtlingen. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Lehner Verwaltungs GmbH, Treuchtlingen (AG Ansbach HRB 4145). Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Lehner, Andreas, Treuchtlingen, *11.07.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Lehner, Alexander, Treuchtlingen, *05.01.1973.