2005-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Deresch, Heinrich, Sanitär- und Heizungsmeister, Ratingen.
2015-01-27: Änderung zur Geschäftsanschrift: Höherhofstraße 265 A, 40627 Düsseldorf.
2021-06-22: Die Gesellschafterversammlung hat am 23.04.2021 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 235,41 auf EUR 25.800,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammanlagen) entsprechend zu ändern. Weiter wurde die Änderung von § 8 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Neues Stammkapital: 25.800,00 EUR. Geschäftsführer: Quelix Tavarez, Laura, Monheim am Rhein, *08.10.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura nur mit Herrn Markus Pöhler: Colak, Zeki, Köln, *08.02.1981; Wassen, Nils Arne, Düsseldorf, *13.05.1983.
2021-11-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Pöhler, Markus, Essen.