2017-03-10: Bestellt als Geschäftsführer: Nepper, Matthias, Schwäbisch Hall, *22.12.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schumann, Manfred, Frankenhardt, *18.07.1954. Einzelprokura: Beck, Joachim, Schwäbisch Hall, *17.04.1967.
2017-06-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Nepper, Walter, Schwäbisch Hall, *19.05.1951.
2017-12-13: Mit der "Nepper-Pöpperl Beteiligungs GmbH", Schwäbisch Hall wurde am 30.11.2017 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 30.11.2017 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.