2015-07-21: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.09.2014 mit Änderung vom 06.01.2015. Geschäftsanschrift: Friedhofstraße 78, 63263 Neu-Isenburg. Gegenstand: Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen. Stammkapital: 500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführerin: Lanc, Anna Maria, Offenbach am Main, *30.11.1980, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-20: Nicht mehr Geschäftsführerin: Lanc, Anna Maria, Offenbach am Main, *30.11.1980. Geschäftsführer: Lanc, David, Hanau, *26.05.1978, einzelvertretungsberechtigt.
2016-12-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Lanc, David, Hanau, *26.05.1978. Geschäftsführer: Garello, Maurizio, Stockstadt am Main, *04.07.1975.
2019-01-17: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 1 und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 24.500,00 EUR beschlossen. Deutsche Assekuranz Vermittlungs GmbH. Neues Stammkapital: 25.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Garello, Maurizio, Stockstadt am Main, *04.07.1975. Geschäftsführer: Lanc, David, Hanau, *26.05.1978.