2009-04-20: Geschäftsanschrift: Emil-von-Behring-Str. 4, 63128 Dietzenbach. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Zettler, Frowin, Diplom-Chemiker, Rödermark. Bestellt als Geschäftsführer: Rabenau, Martin, Rabenau, *30.01.1960, einzelvertretungsberechtigt.
2014-08-22: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-01-17: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-12-10: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-03-04: Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Steven, Dietzenbach, *27.04.1987. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hess, Dieter, Seligenstadt, *29.11.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weißbach, Alexander, Querfurt, *06.08.1980.