2008-03-06: Die Gesellschafterversammlung hat am 14.01.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 3.504,06 auf EUR 259.150,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital), § 8 (Aufsichtsrat), § 9 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates) und § 13 (Kuratorium und Folgende) zu ändern.
2008-11-13: Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
2010-05-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schiffmann, Hendrik, Sehnde, *14.08.1962.
2011-05-19: Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gesellschaftszweck) und § 9 (Beschlussfassung und innere Ordnung des Aufsichtsrates) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: praxisorientierte Vermittlung von betriebs- und volkswirtschaftlichen Kenntnissen, von Führungstechniken und Führungsfähigkeit für Führungskräfte und Führungsnachwuchs sowie die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen.
2011-06-16: Prokura geändert bei: Einzelprokura: Dr. Schiffmann, Hendrik, Sehnde, *14.08.1962.
2014-05-19: Prokura erloschen: Dr. Schiffmann, Hendrik, Sehnde, *14.08.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Becker, Harald Rasmus, Langenhagen, *11.07.1956.
2015-11-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Göbel, Holger, Walsrode, *07.11.1964.
2017-01-20: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist zum Handelsregister eingereicht.
2017-01-27: Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Harald Rasmus, Langenhagen, *11.07.1956. Nicht mehr Geschäftsführer: Othmer, Ralf, Dipl.-Ing., Hannover, *13.11.1956. Prokura erloschen: Becker, Harald Rasmus, Langenhagen, *11.07.1956.
2021-11-18: Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2021 hat den Gesellschaftsvertrag insgeamt neu gefasst.
2022-02-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Becker, Harald Rasmus, Langenhagen, *11.07.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Wurst, Alexander, Wietzendorf, *31.12.1968.