2010-04-16: Geschäftsanschrift: Schulstraße 16, 26180 Rastede. Nicht mehr Geschäftsführer: Schippl, Per, Rastede, *10.11.1984. Bestellt als Geschäftsführer: Schippl, Anneke, Oldenburg, *02.04.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-09: Bestellt als Geschäftsführer: Liebermann, Antje Elke, Niedergebra, *03.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schippl, Anneke, Oldenburg, *02.04.1987.
2018-08-13: Der Sitz ist nach Roth verlegt. Sitz verlegt, nun: Roth.