2018-05-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.03.2018. Geschäftsanschrift: Schmalzgasse 16, 72818 Trochtelfingen. Gegenstand: Die Vermittlung von Immobilien und Energie-/Telekommunikationsverträgen. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Afshari Azad, Sam, Pfullingen, *04.04.1989, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-14: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 24.000,00 EUR erhöht. Firma geändert; nun: Deutsches Immoforum GmbH. Sitz verlegt; nun: Filderstadt. Neue Geschäftsanschrift: Weidacherstraße 26, 70794 Filderstadt. Stammkapital nun: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Öztürk, Muzaffer, Esslingen am Neckar, *08.06.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Afshari Azad, Sam, Pfullingen, *04.04.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-07: Bestellt als Geschäftsführer: Matic, Patar, Gammertingen, *16.04.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Afshari Azad, Sam, Pfullingen, *04.04.1989; Öztürk, Muzaffer, Esslingen am Neckar, *08.06.1983.
2021-12-16: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Matic, Petar, Gammertingen, *16.04.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.