2007-10-12: Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 12 und 15 beschlossen.
2008-09-12: Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 974.400,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.Stammkapital jetzt: 1.000.000,00 EUR.
2010-10-01: Gemäß Artikel 65 EGHGB von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Wismarsche Str. 298, 19055 Schwerin. Nicht mehr Geschäftsführer: Waßmann, Rainer, Springe, *20.02.1944. Prokura erloschen: Rausch, Petra, Neubrandenburg, *06.05.1962.
2012-02-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kreuzer, Helmuth, Schwerin, *05.06.1945. Bestellt als Geschäftsführer: Müller-Stegemann, Olaf, Sponholz, *19.12.1973.
2015-12-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller-Stegemann, Olaf, Sponholz, *19.12.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Oechslein, Hans-Dieter, Schwerin, *19.06.1942.
2016-02-23: Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen.
2016-07-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Stangenberg, Wolfgang, Neustrelitz, *23.11.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Krischker, Kay Siegfried, Pattensen, *07.05.1971; Dr. Stüpmann, Kristin, Lambrechtshagen OT Sievershagen, *14.06.1966.
2016-08-04: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Dr. Stüpmann, Kirstin, Lambrechtshagen OT Sievershagen, *14.06.1966.