2009-04-07: Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde § 7 (Vertretung der Gesellschaft) neu gefasst. Neue Firma: Deutsches Rotes Kreuz Sozialbetrieb Helmstedt gemeinnützige GmbH. Geschäftsanschrift: Beek 1, 38350 Helmstedt. Neue allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2014-03-14: Neue Geschäftsanschrift: Neumärker Straße 1, 38350 Helmstedt.
2015-08-17: Neue Geschäftsanschrift: Schöninger Straße 10, 38350 Helmstedt.
2017-03-09: Bestellt als Geschäftsführer: Spindler, Mark-Henry, Jerxheim, *22.04.1974, einzelvertretungsberechtigt.
2021-11-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Christian, Helmstedt, *04.05.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Weinert, Stefanie, Niederndodeleben, *18.03.1974.