2019-01-08: private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht). Geschäftsanschrift: Taunusanlage 1 (Skyper Villa), Erdgeschoss, 60329 Frankfurt am Main. Zweigniederlassung der Nikko Asset Management Europe Ltd mit dem Sitz in London/Vereinigtes Königreich (Companies-House von England & Wales, 01803699). Gegenstand: Vermarktung von Investment Management-Aktivitäten für in- und ausländische Organismen für gemeinsame Kapitanlage und institutionelle Kunden der Nikko AM-Gruppe in Deutschland. Stammkapital: 2.300.000,00 GBP. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein director bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere directors bestellt, vertreten sie die Gesellschaft gemeinsam. director: Cruise, David Anthony, London / Vereinigtes Königreich, *16.03.1975; Howland-Jackson, John David, Cambridgeshire / Vereinigtes Königreich, *07.06.1949; Kurosawa, Takashi, Tokio / Japan, *27.11.1965; Rippey, James David, Essex / Vereinigtes Königreich, *17.09.1977; Sayato, Junichi, Tokio / Japan, *27.11.1955, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Ständiger Vertreter: Steiner, Michael, Wiesbaden, *21.07.1961, einzelvertretungsberechtigt.
2019-11-21: Geschäftsanschrift: Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main. Bestellt als Director: Asai, Kunihiro, Tokio / Japan, *05.10.1968. Nicht mehr director: Rippey, James David, Essex / Vereinigtes Königreich, *17.09.1977; Sayato, Junichi, Tokio / Japan, *27.11.1955.
2020-02-21: Bestellt als director: Basile, Cinzia, London / Vereinigtes Königreich, *19.04.1971; Rudden, Patrick, Hampshire / Vereinigtes Königreich, *03.01.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2021-02-01: Die Zweigniederlassung ist aufgehoben. Das Registerblatt ist geschlossen.