2006-10-23: Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V.
2006-10-24: Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V.
2008-04-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Brandsma, Christiaan, Velp; Vriezen, Marnix Christiaan. Bestellt als Geschäftsführer: Kusse, Frank L., Sassenheim, *21.12.1961; Molenaar, Nicolaas F., Bergschenhoek, *14.03.1961. Als ständiger Vertreter ausgeschieden und Prokura erloschen: de Boer, Frank Alexander4000. Gesamtprokura gemeinsam mit dem Prokuristen Ingo Ahrens oder einem Geschäftsführer: Mauerer, Birgitt, Frankfurt am Main, *04.08.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit der Prokuristin Birgitt Mauerer oder einem Geschäftsführer: Ahrens, Ingo, Frankfurt am Main, *29.07.1967.
2011-02-28: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Taunusanlage 17, 60325 Frankfurt am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: Kusse, Frank L., Sassenheim, *21.12.1961; Molenaar, Nicolaas F., Bergschenhoek, *14.03.1961; van Eijkern, Sander, Giessenburg, Niederlande, *16.09.1964; Wijtzes, Volker, Mijnsheerenland, *18.04.1963. Bestellt als Geschäftsführerin: Borrie, Hester Wendela Désirée Gillia, Amsterdam, Niederlande, *18.11.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Rademaker, Hans Albertus Andreas, Driebergen-Rijsenburg, Niederlande, *04.01.1962. Prokura erloschen: Mauerer, Birgitt, Frankfurt am Main, *04.08.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Feldmann, Götz, Frankfurt am Main, *26.04.1965. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ahrens, Ingo, Frankfurt am Main, *29.07.1967.
2016-10-27: Geschäftsführer: Toppen, Roland, Den Haag / Niederlande, *01.06.1970; Van Hassel, Gilbert Odilon Julua Maria, Antwerpen / Belgien, *07.03.1957. Nicht mehr Geschäftsführer: Rademaker, Hans Albertus Andreas, Driebergen-Rijsenburg, Niederlande, *04.01.1962. Nicht mehr Geschäftsführerin: Borrie, Hester Wendela Désirée Gillia, Amsterdam, Niederlande, *18.11.1969.
2016-12-29: Bestellt als Geschäftsführer: Ferket, Peter Jozef Josephina, Dordrecht / Niederlande, *15.11.1968. Bestellt als Geschäftsführerin: van Baardwijk, Karin, Maarssen-Dorp / Niederlande, *28.01.1977.
2018-10-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Toppen, Roland, Den Haag / Niederlande, *01.06.1970.
2018-12-03: Prokura erloschen: Ahrens, Ingo, Frankfurt am Main, *29.07.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Röhrl, Kai, Weinheim, *03.04.1973.
2019-07-19: Bestellt als Geschäftsführer: den Hollander, Marcus Cornelis Wilhelmus, Oegstgeest / Niederlande, *14.10.1969.
2020-07-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Ferket, Peter Jozef Josephina, Dordrecht / Niederlande, *15.11.1968.
2021-04-28: Prokura erloschen: Feldmann, Götz, Frankfurt am Main, *26.04.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Söndermann, Radovslavka, Frankfurt am ain, *16.10.1970.
2022-02-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Van Hassel, Gilbert Odilon Julua Maria, Antwerpen / Belgien, *07.03.1957.