2005-04-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schömer, Stefan, Saarbrücken, *08.02.1961.
2012-09-17: Nicht mehr Geschäftsführerin: Luksic, Doris, Heusweiler, *28.09.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Eichinger, Bettina, Bensheim, *18.08.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-10-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Eichinger, Bettina, Bensheim, *18.08.1961.
2017-08-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Roth, Andreas, Kleinblittersdorf, *26.02.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Roth, Stephanie, Kleinblittersdorf, *05.11.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-08: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Becker, Stefanie Gisela, Saarbrücken, *28.11.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-19: Änderung zur Geschäftsanschrift: Charlottenstraße 7, 66119 Saarbrücken.
2021-03-24: Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: DiQualis Deutschland GmbH. Neuer Gegenstand: Die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Qualitätsmanagement, Prozessverbesserung, Projektmanagement, instrumentelle Analytik, GxP und Zertifizierung, CSR und Organisationsentwicklung sowie regulatorischen Fragestellungen, ferner die Übernahme von Managementfunktionen. Einzelprokura: Dr. Becker, Stefanie, Saarbrücken, *28.11.1974.