2006-02-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.12.2005. Gegenstand des Unternehmens: Die Förderung des Wohlfahrtswesen und der Bildung. Die Gesellschaft erfüllt in zeitgemäßer Form den Auftrag der Diakonie der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Ihr werden die Aufgaben einer Bezirksstelle des Diakonischen Werkes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern e.V. für die Evang.-Luth. Dekanatsbezirke Hof, Münchberg und Naila übertragen. Im Rahmen dieses diakonisch-missionarischen Auftrags koordiniert und fördert die Gesellschaft die diakonische Arbeit in den Dekanatsbezirken Hof, Münchberg und Naila in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und Einrichtungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Sie steht den Einrichtungen und den Kirchengemeinden der genannten Dekanatsbezirke helfend und beratend zu Seite und ist Trägerdes Fachdienstes Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von kirchlichen Mitarbeitern und Beschäftigten im Sozial- und Gesundheitswesen. Darüber hinaus veranstaltet die Gesellschaft fachspezifische und berufsübergreifende Seminare, Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter von Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens. Auch widmet die Gesellschaft sich der Vermittlung von aktuellen pflegerischen, psychologischen, pädagogischen, medizinischen und christlich-ethischen Themen. Die Förderung der Altenhilfe, der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, des Sozial- und Wohlfahrtswesens sowie des öffentlichen Gesundheitswesen. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Jeweils zwei Geschäftsführer sind gemeinsam vertretungsberechtigt, von denen einer der Vorsitzende der Geschäftsführung sein muss. Geschäftsführer als Vorsitzender der Geschäftsführung: von Zimmermann, Karlo, Hof, *12.11.1963. Geschäftsführer: Abt, Martin, Schwarzenbach a. d. Saale, *13.05.1967; Mangei, Maria, Oberkotzau, *08.05.1953.
2008-01-25: Ausgeschieden: Geschäftsführer als Vorsitzender der Geschäftsführung: von Zimmermann, Karlo, Hof, *12.11.1963. Geändert, nun: Geschäftsführer als Vorsitzender der Geschäftsführung: Abt, Martin, Schwarzenbach a.d.Saale, *13.05.1953.
2012-10-29: Beim Amtsgericht Hof -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2013-02-14: Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2012 hat die Änderung der §§ 3 (Steuerbegünstigte Zwecke u. Zugehörigkeit zum Spitzenverband) und 12 (Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2016-02-20: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2015 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 110.000,00 EUR.