2013-05-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Nicht mehr Geschäftsführer: Lieberum, Jürgen, Rehburg-Loccum, *05.01.1958. Geschäftsführer: Rahlfs, Gunter, Uchte, *03.07.1941.
2017-04-13: Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Uchte beschlossen. Uchte. Geschäftsanschrift: Kirchstraße 2, 31600 Uchte.
2019-09-17: Geschäftsanschrift: Auf der Twacht 1, 31600 Uchte. Nicht mehr Geschäftsführer: Rahlfs, Gunter, Uchte, *03.07.1941. Geschäftsführer: Bundgaard, Vera, Uchte, *21.11.1958, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.