2018-01-10: Bestellt als Geschäftsführer: Rentschler, Melanie, Bad Liebenzell, *20.09.1971. Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Helmut, Birkenfeld, *30.08.1953.
2019-07-08: Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2021-03-18: Bestellt als Geschäftsführer: Grammel, Birgit, Pforzheim, *27.04.1969. Nicht mehr Geschäftsführer: Rentschler, Melanie, Bad Liebenzell, *20.09.1971.