2005-05-26: Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2005 hat die Änderung des § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer: Fischer, Christoph, Chemnitz, *28.09.1949.
2006-08-03: Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR auf 325.000,00 EUR und die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurden insbesondere die Bestimmungen zum Stammkapital geändert. Neues Stammkapital: 325.000,00 EUR. Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer: Fischer, Christoph, Chemnitz, *28.09.1949, einzelvertretungsberechtigt.
2010-11-11: Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 6 (Geschäftsführung, Vertretung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Diakoniewerk Zschadraß gemeinnützige GmbH.
2020-03-02: Neuer Sitz: Colditz OT Zschadraß. Berichtigung zur Eintragung unter laufender Nummer 7 Spalte 2b): Geschäftsanschrift: Im Park 15a, 04680 Colditz OT Zschadraß. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wiese, Thomas, Lößnitz, *19.11.1958. In Folge der Durchführung der Gebietsreform im Freistaat Sachsen hat sich die Ortsbezeichnung des Sitzes geändert. Der Sitz lautet nunmehr Colditz OT Zschadraß. Von Amts wegen eingetragen.
2021-01-27: Die Gesellschafterversammlung vom 14.01.2021 hat die Änderung des § 3 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.