2008-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Neue Firma: Diakonisches Werk Oldenburg Suchthilfe gemeinnützige GmbH.
2009-05-08: Geschäftsanschrift: Kastanienallee 9-11, 26121 Oldenburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Bartels, Wolfgang, Oldenburg, *19.08.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Feld, Thomas, Gütersloh, *16.02.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-02: Nicht mehr Geschäftsführer: von der Osten, Joachim, Oldenburg, *24.05.1959.
2010-07-02: Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Bestellt als Geschäftsführer: von der Osten, Joachim, Oldenburg, *24.05.1959. Geändert, nun: Geschäftsführer: Feld, Thomas, Gütersloh, *16.02.1958. Einzelprokura: Dr. Schmidt, Wolfgang, Oldenburg, *23.02.1950. Prokura erloschen: Schröder-Siefker, Gabriele, Wardenburg, *07.12.1963.
2010-12-30: Bestellt als Geschäftsführer: Kollmann, Uwe, Düsseldorf, *18.09.1957.
2017-06-06: Prokura erloschen: Dr. Schmidt, Wolfgang, Oldenburg, *23.02.1950.