2006-10-02: Stamm- bzw. Grundkapital: 25.750 EUR Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Bauer, Heike; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Oberle, Günter; Geschäftsführer:; Afkham, Mohamad, *28.05.1960, Berlin; Geschäftsführer:; Meyer, Peter Jörg, *11.10.1953, Schwielowsee/Caputh Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2006 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und auf 27.500 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und in § 7 (Gesellschafterversammlung, Stimmrecht)..
2013-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Philipp, Tobias; Nicht mehr Geschäftsführer:; 5. Meyer, Peter Jörg; Geschäftsführer:; 6. Gollnau, Monika, *08.07.1959, Berlin; Geschäftsführer:; 7. Haninger, Franziska, *20.07.1974, Berlin Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafter vom 25.02.2013 ist der Gesellschaftvertrag abgeändert in § 7 (Gesellschafterversammlung, Stimmrecht)..
2018-12-28: Rechtsform: Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 2, Spalte 6a ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2006 ist das Stammakpital auf Euro umgestellt, auf 27.750 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) sowie in § 7 (Gesellschafterversammlung, Stimmrecht).
2018-12-28: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Gollnau, Monika
2019-01-18: Rechtsform: Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 2, Spalte 6a, lfd. Nr. 5, Spalte 6a ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2006 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt, auf 25.750,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) sowie in § 7 (Gesellschafterversammlung, Stimmrecht).
2020-10-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Haninger, Franziska; Geschäftsführer: 8.
Großkinsky, Frank Robert, *03.02.1963, Berlin; Geschäftsführer: 9.
Pavic, Ante, *21.01.1972, Berlin