2006-10-26: Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsführung) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Nicole, Detmold, *16.02.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und des Wohnortes nunmehr Geschäftsführer: Niedernolte, Dirk, Detmold, *13.07.1951, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Niedernolte, Dirk, Detmold, *13.07.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Niedernolte, Britta, Detmold, *24.11.1992, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Name und Wohnort der Geschäftsführerin haben sich geändert. Geschäftsführer: Genge-Schmidt, Nicole, Bad Pyrmont, *16.02.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.