2015-04-22: Einzelkauffrau. Firma geändert; nun: Die Brillenmacher Ute Blessing e.K. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Die Inhaberin handelt allein. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Ritzmann, Brigitte, Augenoptikerin, Mannheim, *23.06.1951; Werner, Hans Jürgen, Augenoptiker, Ilvesheim, *24.08.1931. Geändert, nun Inhaber: Blessing, Ute Vera, geb. Nalik, Mörlenbach, *02.07.1964. Die Gesellschaft ist aufgelöst.