2007-05-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.04.2007 mit Nachtrag vom 20.04.2007 und 26.04.2007. Gegenstand: Die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Messebau, Vermietung von Mietmöbeln, Handel mit Veranstaltungstechnik, Vermietung und Verkauf, Planung und Festinstallation, Bereitstellung von Infrastruktur für Veranstaltungen: Bühnenbau, Medientechnik, Beleuchtungstechnik, Beschallungstechnik, Wasser-Abwasser, mobile Stromversorgungen, CAD-Planung, Lichtdesign, technische Leitung. Stammkapital: 25.050,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Bauer, Gerd, Blaufelden, *13.08.1966; Ilg, Florian, Schrozberg, *21.09.1978; Maeker, Oliver, Langenburg, *11.09.1971, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Maeker, Oliver, Langenburg, *11.09.1971.
2015-07-14: Änderung der Geschäftsanschrift: Industriestraße 18, 74575 Schrozberg.