2010-09-22: Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlage), 5 (Geschäftsführung, Vertretung, Wettbewerb), 8 (Gesellschafterbeschlüsse), 11 (Teilung und Vereinigung von Geschäftsanteilen), 18 (Bekanntmachungen) und die Streichung des § 22 (Kosten) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Lipowskystr. 29, 81373 München.
2014-10-06: Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2014 hat die Änderung der §§ 7 (Gesellschafterversammlung), 8 (Gesellschafterbeschlüsse) und 10 (Verdeckte Gewinnausschüttung) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Lipowskystr. 29, 81373 München. Bestellt: Geschäftsführer: Pafel, Barbara, München, *16.08.1974; Weyers-Selldorf, Barbara, München, *25.03.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-10-16: Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Flößergasse 2, 81369 München.
2015-01-29: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Selldorf, Robert, München, *03.02.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Simon, Fabian David, München, *28.11.1975.
2017-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2017 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Planung und Durchführung von Kommunikationsmaßnahmen, insbesondere Veranstaltungen, Public Relation- und Promotion-Aktionen sowie alle Werk- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Betrieb einer national und international agierenden Werbeagentur.
2018-01-25: Bestellt: Geschäftsführer: Schmeykal, Philipp, Herrsching a. Ammersee, *07.10.1983; Simon, Fabian, München, *28.11.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Simon, Fabian, München, *28.11.1975.