2010-01-26: Geschäftsanschrift: Ströbecker Weg 1, 38895 Langenstein. Bestellt: Geschäftsführer: Hohmann, Jens, Wernigerode, *01.11.1975; Opfermann, Jörg, Bad Harzburg, *17.02.1966. Prokura erloschen: Hohmann, Jens, Wernigerode, *01.11.1975; Opfermann, Jörg, Bad Harzburg, *17.02.1966.
2013-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2013 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 5a (Beirat), 6 (Gesellschafterversammlung), 12 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. Nach Gebietsreform von Amts wegen berichtigt, nun: Neuer Sitz: Halberstadt. Geschäftsanschrift: Ströbecker Weg 1, 38895 Halberstadt/OT Langenstein. 25.600,00 EUR.
2014-02-19: Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2013 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 5a (Beirat), 6 (Gesellschafterversammlung), 12 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. Nach Gebietsreform von Amts wegen berichtigt, nun: Neuer Sitz: Halberstadt. Geschäftsanschrift: Ströbecker Weg 1, 38895 Halberstadt/OT Langenstein. 25.600,00 EUR.
2015-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2015 hat die Änderung des § 5 (Geschäftsführung, Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Hohmann, Jens, Wernigerode, *01.11.1975; Opfermann, Jörg, Bad Harzburg, *17.02.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-05: Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2019 hat die Änderung der §§ 7 , 5a (Beirat) der Satzung beschlossen.
2021-03-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Göbel, Tino, Blankenburg , *30.05.1980.