2005-10-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Charlet, Horst. Bestellt als Geschäftsführer: Berg, Odd, Köln, *04.03.1947.
2008-02-13: Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Absatz (1) beschlossen. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der oder die Geschäftsführer ist/sind für Rechtsgeschäfte mit anderen gemeinnützigen Organisationen von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
2009-06-10: Geschäftsanschrift: Salierring 23 - 27, 50677 Köln. Nicht mehr Geschäftsführer: Berg, Odd, Köln, *04.03.1947. Bestellt als Geschäftsführer: Naud, Patrick, Köln, *15.03.1958.
2011-07-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Honsberg, Frank, Köln, *24.01.1963; Naud, Patrick, Köln, *15.03.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Bowles, Marsha-Jean, Köln, *02.03.1962; Janowski, Achim, Köln, *03.12.1966.
2013-07-31: Bestellt als Geschäftsführer: Meyner-Stettler, Marianne, Köln, *14.04.1957. Nicht mehr Geschäftsführer: Janowski, Achim, Köln, *03.12.1966.
2017-01-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Bowles, Marsha-Jean, Köln, *02.03.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Cachelin, Herve Wycliffe, Köln, *16.02.1957.
2017-07-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Meyner-Stettler, Marianne, Köln, *14.04.1957.
2017-10-04: Bestellt als Geschäftsführer: Zurbrügg, Daniela, Köln, *04.04.1965.