2011-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.200 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 und 9 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen und im Übrigen den Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst.. Geschäftsanschrift: Bloherfelder Straße 91, 26129 Oldenburg. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit anderen gemeinnütigen Organisationen vorzunehmen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Hiltner, Johannes, Wardenburg, *17.10.1952.
2012-08-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Hiltner, Johannes, Wardenburg, *17.10.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Breitenfeldt, Cordula, Varel, *28.10.1962, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2015-05-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Breitenfeldt, Cordula, Varel, *28.10.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Albrecht, Evelyn, Rastede, *25.05.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-10-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Albrecht, Evelyn, Rastede, *25.05.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Schumacher, Uwe, Oldenburg, *12.01.1966. Einzelprokura: Albrecht, Evelyn, Rastede, *25.05.1954.
2021-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Schumacher, Uwe, Bad Zwischenahn, *12.01.1966.
2021-12-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Brossog, Jeanette, Oldenburg, *18.05.1975; Eckl, Anna, Varel, *12.11.1982. Prokura erloschen: Albrecht, Evelyn, Rastede, *25.05.1954.