2007-04-10: Bestellt als Geschäftsführer: Sonnek, Uwe, Kreßberg, *21.05.1971.
2013-06-11: Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Rot am See. Änderung der Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Str. 7, 74585 Rot am See.