2010-02-01: Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2010 hat die Einfügung der §§ 5a (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 5b (Beirat) und die Änderung des 6 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Kristinusstraße 30, 88171 Weiler-Simmerberg. Bestellt: Geschäftsführer: Strobel, Ralf, Kressbronn, *18.04.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Collins, Roger, Lindau (B), *24.12.1940.
2020-01-25: Bestellt: Geschäftsführer: Frenskowski, Dirk, Weiler-Simmerberg, *26.03.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lingenhöl, Wilfried, Weiler-Simmerberg, *23.04.1960. Geschäftsführer: Strobel, Ralf, Bodolz, *18.04.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Lingenhöl, Wilfried, Weiler-Simmerberg, *23.04.1960.