2011-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 2.11.2011 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Förderung des Tourismus in der Stadt Wernigerode und deren Ortsteile sowie die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und die Herausstellung der Vorzüge Wernigerodes, insbesondere als attraktives Reiseziel und Tagungs- und Kongressstandort. Die Gesellschaft tritt dabei auch als Veranstalter auf. 26.000,00 EUR.
2018-07-09: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Clemens, Erdmute, Ilsenburg OT Drübeck, *08.06.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Müller, Roman, Wernigerode OT Silstedt, *06.12.1968.
2020-09-04: Bestellt: Geschäftsführer: Meling, Andreas, Verbandsgemeinde Vorharz/ Gemeinde Harsleben, *29.09.1978. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Clemens, Erdmute, Ilsenburg OT Drübeck, *08.06.1963.