2005-02-03: Nicht mehr stellvertretendes Vorstandsmitglied: Meuser, Rolf, Hilden, *27.11.1942. Wohnort des stellvertretender Vorstandsvorsitzender Buschmann, Jörg, *12.06.1959 jetzt Velbert.. Durch Beschluss vom 29.09.2004 wurde die Satzung geändert in § 6 - Vorstand- und § 9 -Inkrafttreten-.Der Vorstand besteht aus fünf gemeinsam vertretungsberechtigten Personen.
2006-02-09: Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Fleischer, Ralf, Mülheim, *10.10.1963. Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Buschmann, Jörg, Velbert, *12.06.1959. Nunmehr stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Busch, Wolfgang, Ratingen, *15.12.1957. Durch Beschluss vom 14.09.2005 wurde die Satzung geändert in §§ 6 (Vorstand) und 9 (Inkrafttreten).Der Vorstand besteht aus vier gemeinsam vertretungsberechtigten Personen.
2008-03-06: Der Vorstand besteht aus drei gemeinsam vertretungsberechtigten Personen. Nicht mehr Vorstand: Bauer, Peter, Velbert, *03.07.1956. Die Zweckverbandsversammlung vom 16.03.2007 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand) beschlossen.
2019-08-01: Nicht mehr stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Busch, Wolfgang, Ratingen, *15.12.1957.
2020-03-10: Die Zweckverbandsversammlung vom 24.11.2009 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Der bisherige § 6 (Vorstand) ist nun § 5 (Vorstand); die nachfolgenden §§ verschieben sich ensprechend. Die Zweckverbandsversammlung vom 12.11.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Verwaltungsrat) und § 5 (Vorstand) beschlossen. Wirtschaftsunternehmen mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Trägers zu dienen. Der Vorstand besteht aus bis zu 3 Mitgliedern. Die Sparkasse wird durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten.
2020-10-06: Bestellt als Vorstand: Zimmermann, Udo, Jülich, *22.05.1964.
2021-01-04: Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Buschmann, Jörg, Velbert, *12.06.1959. Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Zimmermann, Udo, Jülich, *22.05.1964.
2022-01-17: Bestellt als Vorstand: Händeler, Beate, Solingen, *11.05.1972. Nicht mehr Vorstand: Stopfer, Josef, Hilden, *31.08.1960.